16. oktober 2019 · Motor MagasinetNy i bestyrelsen hos Andersen BilerBilhuset Haldrup Randers A/S Christian Brunsgaard Petersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Bilhuset Haldrup Randers A/S i stedet for Hanne Møller. Les artikkel
26. august 2019Christian Brunsgaard Petersen blir ny styrelederHALDRUP EJENDOMME RANDERS A/SChristian Brunsgaard Petersen erstatter Hanne Møller som styreleder hos HALDRUP EJENDOMME RANDERS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
26. august 2019Christian Brunsgaard Petersen blir ny styrelederHALDRUP EJENDOMME A/SChristian Brunsgaard Petersen erstatter Hanne Møller som styreleder hos HALDRUP EJENDOMME A/S etter en periode på 13 år.Se mere
26. august 2019Christian Brunsgaard Petersen blir ny styrelederLARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/SChristian Brunsgaard Petersen erstatter Hanne Møller som styreleder hos LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S etter en periode på 13 år.Se mere
26. august 2019Hanne Møller forlater styretBILHUSET HALDRUP RANDERS A/SHanne Møller forlater styret for BILHUSET HALDRUP RANDERS A/S etter en periode på 13 år.Se mere
10. juli 2019Hanne Møller forlater styretBILHUSET HALDRUP HOBRO A/SHanne Møller forlater styret for BILHUSET HALDRUP HOBRO A/S etter en periode på 13 år.Se mere
30. april 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/SLARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hanne Møller er styreleder.Se mere
28. mars 2019Overskudd på DKK 566.917 HALDRUP EJENDOMME RANDERS A/SHALDRUP EJENDOMME RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hanne Møller er styreleder.Se mere
28. mars 2019Overskudd på DKK 719.573 HALDRUP EJENDOMME A/SHALDRUP EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hanne Møller er styreleder.Se mere
27. mars 2019Overskudd på DKK 39.436 BILHUSET HALDRUP RANDERS A/SBILHUSET HALDRUP RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hanne Møller er styreleder.Se mere
27. mars 2019Underskudd på DKK 345.610 BILHUSET HALDRUP HOBRO A/SBILHUSET HALDRUP HOBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hanne Møller er styreleder.Se mere
16. mai 2018Overskudd på DKK 1,1 mio.LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/SLARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Møller er styreleder.Se mere
13. april 2018Underskudd på DKK 377.296 BILHUSET HALDRUP RANDERS A/SBILHUSET HALDRUP RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Møller er styreleder.Se mere
4. april 2018Overskudd på DKK 142.383 BILHUSET HALDRUP HOBRO A/SBILHUSET HALDRUP HOBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Møller er styreleder.Se mere
1. april 2018Overskudd på DKK 713.089 HALDRUP EJENDOMME A/SHALDRUP EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Møller er styreleder.Se mere
1. april 2018Overskudd på DKK 574.251 HALDRUP EJENDOMME RANDERS A/SHALDRUP EJENDOMME RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Møller er styreleder.Se mere
18. april 2017Overskudd på DKK 2,1 mio.LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/SLARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hanne Møller er styreleder.Se mere
31. mars 2017Overskudd på DKK 408.792 HALDRUP EJENDOMME RANDERS A/SHALDRUP EJENDOMME RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hanne Møller er styreleder.Se mere
31. mars 2017Overskudd på DKK 625.831 HALDRUP EJENDOMME A/SHALDRUP EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hanne Møller er styreleder.Se mere
31. mars 2017Overskudd på DKK 261.062 BILHUSET HALDRUP RANDERS A/SBILHUSET HALDRUP RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hanne Møller er styreleder.Se mere