15. april 2014Hanne Niring Panduro forlater styretJARNVED K/SHanne Niring Panduro forlater styret for JARNVED K/S etter en periode på 3 år.Se mere
6. juni 2013Underskudd på DKK 8,3 mio.JARNVED K/SJARNVED K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Hanne Niring Panduro er medlem av styret.Se mere
1. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortJARNVED K/SJARNVED K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hanne Niring Panduro er medlem av styret.Se mere
3. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortJARNVED K/SJARNVED K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Niring Panduro er medlem av styret.Se mere
5. april 2011Hanne Niring Panduro blir med i styretJARNVED K/SHanne Niring Panduro blir med i styret for JARNVED K/S.Se mere