12. juniOverskudd på DKK 138.757 Æ KLOSTER KRO ApSÆ KLOSTER KRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. februarAdresseendringÆ KLOSTER KRO ApSÆ KLOSTER KRO ApS flytter fra Aabenraa til Løgumkloster. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. oktober 2023Hanne Nørby Rodenberg forlater ledelsenG. I. Invest ApSHanne Nørby Rodenberg forlater ledelsen for G. I. Invest ApS etter en periode på 4 år.Se mere
11. oktober 2023Endring i eierkretsenG. I. Invest ApSHanne Nørby Rodenberg er ikke lenger registrert som reell eier av G. I. Invest ApS.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 259.858 G. I. Invest ApSG. I. Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hanne Nørby Rodenberg er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 153.997 Æ KLOSTER KRO ApSÆ KLOSTER KRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. august 2022Overskudd på DKK 300.347 Æ KLOSTER KRO ApSÆ KLOSTER KRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. august 2022Overskudd på DKK 191.552 G. I. Invest ApSG. I. Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hanne Nørby Rodenberg er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2021AdresseendringÆ KLOSTER KRO ApSÆ KLOSTER KRO ApS flytter fra Padborg til Aabenraa. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 228.025 Æ KLOSTER KRO ApSÆ KLOSTER KRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2021AdresseendringÆ KLOSTER KRO ApSÆ KLOSTER KRO ApS flytter til ny adresse i Padborg. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 122.889 G. I. Invest ApSG. I. Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hanne Nørby Rodenberg er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Ny selskapsform AnpartsselskabÆ KLOSTER KRO ApSÆ KLOSTER KRO IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Æ KLOSTER KRO ApS. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 190.728 Æ KLOSTER KRO IVSÆ KLOSTER KRO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. august 2020Overskudd på DKK 829.885 G. I. Invest ApSG. I. Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hanne Nørby Rodenberg er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2020AdresseendringG. I. Invest ApSG. I. Invest ApS flytter fra Gråsten til Padborg. Hanne Nørby Rodenberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2019Hanne Nørby Rodenberg blir med i ledelsenG. I. Invest ApSHanne Nørby Rodenberg erstatter Søren Iversen i ledelsen for G. I. Invest ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
10. desember 2019Endring i eierkretsenG. I. Invest ApSHanne Nørby Rodenberg registrert som reell eier av G. I. Invest ApS.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 135.913 Æ KLOSTER KRO IVSÆ KLOSTER KRO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. april 2018Overskudd på DKK 139.427 Æ KLOSTER KRO IVSÆ KLOSTER KRO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Nørby Rodenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere