Ørsted New Bio Solutions Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hanne Risbjerg Sørensen er medlem af ledelsen.
Ørsted New Bio Solutions Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hanne Risbjerg Sørensen er medlem af ledelsen.
Ørsted New Bio Solutions Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hanne Risbjerg Sørensen er medlem af ledelsen.
Ørsted New Bio Solutions Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hanne Risbjerg Sørensen er medlem af ledelsen.
Ørsted New Bio Solutions China A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hanne Risbjerg Sørensen er medlem af ledelsen.