26. mai 2021Flemming Holm blir ny styrelederTRINDKJÆRGÅRD A/SFlemming Holm erstatter Hans Aage Rasmussen som styreleder hos TRINDKJÆRGÅRD A/S etter en periode på 6 år.Se mere
9. juni 2020Overskudd på DKK 138.958 TRINDKJÆRGÅRD A/STRINDKJÆRGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Aage Rasmussen er styreleder.Se mere
28. mai 2020Bjarke Poulsen blir med i styretTRINDKJÆRGÅRD A/SBjarke Poulsen erstatter Knud Møller i styret for TRINDKJÆRGÅRD A/S etter en periode på 5 år. Hans Aage Rasmussen er fortsatt styreleder.Se mere
15. mai 2019Overskudd på DKK 1,2 mio.TRINDKJÆRGÅRD A/STRINDKJÆRGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans Aage Rasmussen er styreleder.Se mere
12. mai 2018Overskudd på DKK 254.037 TRINDKJÆRGÅRD A/STRINDKJÆRGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hans Aage Rasmussen er styreleder.Se mere
29. mai 2017Underskudd på DKK 457.892 TRINDKJÆRGÅRD A/STRINDKJÆRGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hans Aage Rasmussen er styreleder.Se mere
8. juni 2016Overskudd på DKK 11.234 TRINDKJÆRGÅRD A/STRINDKJÆRGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hans Aage Rasmussen er styreleder.Se mere
5. november 2015Hans Aage Rasmussen blir med i styretTRINDKJÆRGÅRD A/SHans Aage Rasmussen blir med i styret for TRINDKJÆRGÅRD A/S.Se mere