FONDEN FOR E. MARCUSSENS FERIEHUSE offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Hans Børge Pedersen er medlem av styret.
FONDEN FOR E. MARCUSSENS FERIEHUSE offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Hans Børge Pedersen er medlem av styret.
FONDEN FOR E. MARCUSSENS FERIEHUSE offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Hans Børge Pedersen er medlem av styret.
FONDEN FOR E. MARCUSSENS FERIEHUSE offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Hans Børge Pedersen er medlem av styret.