12. januar 2022Hans Carl forlater styretHoldingselskabet af 23. december 2021 A/SHans Carl forlater styret for Holdingselskabet af 23. december 2021 A/S etter en periode på 6 år.Se mere
22. desember 2021Nytt navn: Holdingselskabet af 23. december 2021 A/SMEABCO HOLDING A/SMEABCO HOLDING A/S skifter navn til Holdingselskabet af 23. december 2021 A/S. Hans Carl er medlem av styret.Se mere
31. mai 2021Underskudd på DKK 26 mio.MEABCO HOLDING A/SMEABCO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans Carl er medlem av styret.Se mere
25. mai 2021Per Bo Pedersen Fischer blir med i styretMEABCO HOLDING A/SPer Bo Pedersen Fischer blir med i styret for MEABCO HOLDING A/S. Hans Carl er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mars 2021Nye navn i styretMEABCO HOLDING A/S2 nye medlemmer blir med i styret for MEABCO HOLDING A/S. Hans Carl er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2020Underskudd på DKK 26 mio.MEABCO HOLDING A/SMEABCO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Carl er medlem av styret.Se mere
30. juli 2019Niels Boel Sørensen forlater styretMEABCO HOLDING A/SNiels Boel Sørensen forlater styret for MEABCO HOLDING A/S etter en periode på 11 år. Hans Carl er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juni 2019Underskudd på DKK 23 mio.MEABCO HOLDING A/SMEABCO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans Carl er medlem av styret.Se mere
14. juni 2018Underskudd på DKK 44 mio.MEABCO HOLDING A/SMEABCO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hans Carl er medlem av styret.Se mere
29. desember 2017Endring i eierkretsenMEABCO HOLDING A/SStig Løfberg registrert som reell eier av MEABCO HOLDING A/S. Hans Carl er medlem av styret.Se mere
29. mai 2017Underskudd på DKK 44 mio.MEABCO HOLDING A/SMEABCO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hans Carl er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 24 mio.MEABCO HOLDING A/SMEABCO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hans Carl er medlem av styret.Se mere
11. desember 2015Hans Carl blir med i styretMEABCO HOLDING A/SHans Carl blir med i styret for MEABCO HOLDING A/S.Se mere