8. oktober 2012Katerina Bogatyriova Leman blir med i ledelsenMXA ApSKaterina Bogatyriova Leman erstatter Hans-Christian Christensen i ledelsen for MXA ApS etter en periode på 6 år.Se mere
6. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortMXA ApSMXA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Hans-Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortMXA ApSMXA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Hans-Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2010AdresseendringMXA ApSMXA ApS flytter fra Randers C til Randers SØ. Hans-Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortMXA ApSMXA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Hans-Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortMXA ApSMXA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Hans-Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortMXA ApSMXA ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. april 2006 til 30. september 2007. Hans-Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Forhandlere af gaveartikler og brugskunstMXA ApSTidligere bransje: Uoplyst. Hans-Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2006Hans-Christian Christensen blir med i ledelsenMXA ApSHans-Christian Christensen erstatter Ove Christian Alstrup i ledelsen for MXA ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere