14. februar 2003Hans Christian Cordes forlater styretJENS MANNICHE A/SHans Christian Cordes forlater styret for JENS MANNICHE A/S etter en periode på 5 år.Se mere
13. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortJENS MANNICHE A/SJENS MANNICHE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2001 til 31. juli. Hans Christian Cordes er medlem av styret.Se mere
28. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortJENS MANNICHE A/SJENS MANNICHE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2000 til 31. juli. Hans Christian Cordes er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortJENS MANNICHE A/SJENS MANNICHE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 1999 til 31. juli. Hans Christian Cordes er medlem av styret.Se mere
2. februar 2000Regnskap for 1999 offentligjortJENS MANNICHE A/SJENS MANNICHE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 1998 til 31. juli 1999. Hans Christian Cordes er medlem av styret.Se mere
22. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortJENS MANNICHE A/SJENS MANNICHE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 1997 til 31. juli 1998. Hans Christian Cordes er medlem av styret.Se mere
29. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortJENS MANNICHE A/SJENS MANNICHE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 1996 til 31. juli 1997. Hans Christian Cordes er medlem av styret.Se mere
10. desember 1997Hans Christian Cordes forlater styretLARMI FINANS ApSHans Christian Cordes forlater styret for LARMI FINANS ApS etter en periode på 15 år.Se mere
5. november 1997Hans Christian Cordes blir med i styretJENS MANNICHE A/SHans Christian Cordes erstatter Niels Frank Thygesen i styret for JENS MANNICHE A/S etter en periode på 4 år.Se mere
15. juli 1997Nytt navn: LARMI FINANS ApSLARMI FINANS A/SLARMI FINANS A/S skifter navn til LARMI FINANS ApS. Hans Christian Cordes er styreleder.Se mere
2. september 1996Hans Christian Cordes forlater ledelsenLOUIS POULSEN & CO. A/SHans Christian Cordes forlater ledelsen for LOUIS POULSEN & CO. A/S etter en periode på 57 år.Se mere
18. juli 1996Jens-Ole Pedersen slutter som adm. direktørLARMI FINANS A/SJens-Ole Pedersen slutter som adm. direktør i LARMI FINANS A/S. Hans Christian Cordes er styreleder.Se mere
18. juli 1996Hans Christian Cordes forlater styretMILA HOLDING A/SHans Christian Cordes forlater styret for MILA HOLDING A/S etter en periode på 12 år.Se mere
18. juli 1996Nytt navn: LARMI FINANS A/SMILA BESLAG A/SMILA BESLAG A/S skifter navn til LARMI FINANS A/S. Hans Christian Cordes er styreleder.Se mere
14. juli 1996Erstatning i ledelsenMILA HOLDING A/S3 endringer i ledelsen for MILA HOLDING A/S. Hans Christian Cordes er styreleder.Se mere
5. juli 1996Flere forlater styretMILA HOLDING A/S2 medlemmer forlater styret for MILA HOLDING A/S. Hans Christian Cordes er fortsatt styreleder.Se mere
14. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortLOUIS POULSEN & CO. A/SLOUIS POULSEN & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Hans Christian Cordes er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 1996Flere forlater styretLOUIS POULSEN & CO. A/S4 medlemmer forlater styret for LOUIS POULSEN & CO. A/S. Hans Christian Cordes er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1995Svend Gregers Christensen forlater styretLOUIS POULSEN & CO. A/SSvend Gregers Christensen forlater styret for LOUIS POULSEN & CO. A/S etter en periode på 56 år. Hans Christian Cordes er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 1995Arnd Christian Lentz forlater styretMILA HOLDING A/SArnd Christian Lentz forlater styret for MILA HOLDING A/S etter en periode på 10 år. Hans Christian Cordes er fortsatt styreleder.Se mere