Hans Christian Grube har været i direktionen for H. G. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB siden 1998 og er desuden direktør i Komplementarselskabet af 16.11.2017 ApS og One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
H. G. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Christian Grube er medlem af ledelsen.
One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Christian Grube er adm. direktør i virksomheten.
GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Christian Grube er medlem af ledelsen.
Komplementarselskabet af 16.11.2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Christian Grube er adm. direktør i virksomheten.
Komplementarselskabet af 16.11.2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Christian Grube er adm. direktør i virksomheten.