30. maiHans Christian Jespersen forlater ledelsenH&Å Holding 2 ApSHans Christian Jespersen forlater ledelsen for H&Å Holding 2 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
15. aprilNy bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberEBOA HOLDING ApS. ÅRHUSTidligere bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasis. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
15. aprilNy bransje: Anden udlejning af boligerApS KASERNEBOULEVARDEN 19. ÅRHUSTidligere bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasis. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
15. aprilNy bransje: Anden udlejning af boligerBOLIGSELSKABET H & Å AF 28.1.1977 ApSTidligere bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasis. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.ApS TIETGENS PLADS 1 OG 3. ÅRHUSApS TIETGENS PLADS 1 OG 3. ÅRHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.ApS KASERNEBOULEVARDEN 19. ÅRHUSApS KASERNEBOULEVARDEN 19. ÅRHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2023Underskudd på DKK 2,7 mio.Jespersen Hotels ApSJespersen Hotels ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2023Overskudd på DKK 8,9 mio.BOLIGSELSKABET H & Å AF 28.1.1977 ApSBOLIGSELSKABET H & Å AF 28.1.1977 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2023Overskudd på DKK 11 mio.EBOA HOLDING ApS. ÅRHUSEBOA HOLDING ApS. ÅRHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
27. september 2023Underskudd på DKK 11.746 H&Å Holding 2 ApSH&Å Holding 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2022Overskudd på DKK 8,5 mio.BOLIGSELSKABET H & Å AF 28.1.1977 ApSBOLIGSELSKABET H & Å AF 28.1.1977 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.ApS KASERNEBOULEVARDEN 19. ÅRHUSApS KASERNEBOULEVARDEN 19. ÅRHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2022Underskudd på DKK 13.289 H&Å Holding 2 ApSH&Å Holding 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.ApS TIETGENS PLADS 1 OG 3. ÅRHUSApS TIETGENS PLADS 1 OG 3. ÅRHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2022Overskudd på DKK 11 mio.EBOA HOLDING ApS. ÅRHUSEBOA HOLDING ApS. ÅRHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2022Underskudd på DKK 2,7 mio.Jespersen Hotels ApSJespersen Hotels ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
30. september 2021Underskudd på DKK 1,7 mio.Jespersen Hotels ApSJespersen Hotels ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. juli 2020 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
30. september 2021Underskudd på DKK 14.572 H&Å Holding 2 ApSH&Å Holding 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 11 mio.EBOA HOLDING ApS. ÅRHUSEBOA HOLDING ApS. ÅRHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.ApS KASERNEBOULEVARDEN 19. ÅRHUSApS KASERNEBOULEVARDEN 19. ÅRHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Christian Jespersen er medlem av styret.Se mere