7. desember 2001René Henrik Jelén blir med i styretDAN-PALLETISER A/SRené Henrik Jelén erstatter Hans Christian Pedersen i styret for DAN-PALLETISER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
19. november 2001Teddy Krogh forlater ledelsenDAN-PALLETISER A/STeddy Krogh forlater ledelsen for DAN-PALLETISER A/S etter en periode på 2 år. Hans Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortDAN-PALLETISER A/SDAN-PALLETISER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Hans Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2000Teddy Krogh blir med i ledelsenDAN-PALLETISER A/STeddy Krogh blir med i ledelsen for DAN-PALLETISER A/S. Hans Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
8. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortDAN-PALLETISER A/SDAN-PALLETISER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Hans Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. februar 1999Nytt navn: DAN-PALLETISER A/SDAN-CONVEYOR A/SDAN-CONVEYOR A/S skifter navn til DAN-PALLETISER A/S. Hans Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
11. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortDAN-CONVEYOR A/SDAN-CONVEYOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Hans Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. august 1998Hans Christian Pedersen blir med i styretDAN-CONVEYOR A/SHans Christian Pedersen blir med i styret for DAN-CONVEYOR A/S.Se mere