SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans-Christian Skovby Jørgensen er medlem av styret.
SKOVBY & KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. april 2018 til 21. april 2019. Hans-Christian Skovby Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.
SKOVBY & KJÆR IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SKOVBY & KJÆR ApS. Hans-Christian Skovby Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.
Lars Martens Clausen erstatter Poul Erik Andersen som styreleder hos SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS etter en periode på 12 år. Hans-Christian Skovby Jørgensen er fortsatt styremedlem.
SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans-Christian Skovby Jørgensen er medlem av styret.