22. februarOverskudd på DKK 185.405 BOKÆR HOLDING ApSBOKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar · erhvervslivodense.dkKom over stregen: Ejendomsvirksomhed i Neder Holluf vender minus til plusFirmaet ledes af en direktion, der består af Bjerne Kaj Nielsen og Hans-Erik Valentin Christensen. Les artikkel
16. februarOverskudd på DKK 377.729 BO-ART EJENDOMME ApSBO-ART EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januarHans Kristian Grønbech blir med i ledelsenMurermester HG ApSHans Kristian Grønbech erstatter Hans-Erik Valentin Christensen i ledelsen for Murermester HG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
19. januarEndring i eierkretsenMurermester HG ApSHans-Erik Valentin Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av Murermester HG ApS.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 27.146 B.H.C. Holding ApSB.H.C. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2023Underskudd på DKK 260.170 BOKÆR HOLDING ApSBOKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2023Underskudd på DKK 518.799 BO-ART EJENDOMME ApSBO-ART EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2022Overskudd på DKK 116.515 B.H.C. Holding ApSB.H.C. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2022Overskudd på DKK 5.628 BOKÆR HOLDING ApSBOKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2022Overskudd på DKK 17.171 BO-ART EJENDOMME ApSBO-ART EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2021Hans-Erik Valentin Christensen forlater ledelsenBOKÆR EJENDOMSSELSKAB ApSHans-Erik Valentin Christensen forlater ledelsen for BOKÆR EJENDOMSSELSKAB ApS etter en periode på 16 år.Se mere
4. juni 2021Endring i eierkretsenBOKÆR EJENDOMSSELSKAB ApSHans-Erik Valentin Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av BOKÆR EJENDOMSSELSKAB ApS.Se mere
31. mars 2021Underskudd på DKK 248.319 B.H.C. Holding ApSB.H.C. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2021Overskudd på DKK 203.550 BOKÆR HOLDING ApSBOKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 402.105 BO-ART EJENDOMME ApSBO-ART EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2021Underskudd på DKK 3.750 BOKÆR EJENDOMSSELSKAB ApSBOKÆR EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BOKÆR EJENDOMSSELSKAB ApSTidligere bransje: Uoplyst. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2020Overskudd på DKK 794.072 B.H.C. Holding ApSB.H.C. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2020Overskudd på DKK 459.255 BOKÆR HOLDING ApSBOKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans-Erik Valentin Christensen er medlem af ledelsen.Se mere