9. juli 1997Ranald Macdonald Sutherland blir med i ledelsenPNA DIAGNOSTICS A/SRanald Macdonald Sutherland erstatter Hans-Georg Batz i ledelsen for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 6 år.Se mere
28. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortPNA DIAGNOSTICS A/SPNA DIAGNOSTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortPNA DIAGNOSTICS A/SPNA DIAGNOSTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 1995Hubert Rehkamper forlater styretPNA DIAGNOSTICS A/SHubert Rehkamper forlater styret for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 4 år. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 1994Flere forlater styretPNA DIAGNOSTICS A/S2 medlemmer forlater styret for PNA DIAGNOSTICS A/S. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 1994Peter Eigil Nielsen forlater styretPNA DIAGNOSTICS A/SPeter Eigil Nielsen forlater styret for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 3 år. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 1994Christopher John Stanley forlater ledelsenPNA DIAGNOSTICS A/SChristopher John Stanley forlater ledelsen for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 3 år. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 1994Flere forlater styretPNA DIAGNOSTICS A/S2 medlemmer forlater styret for PNA DIAGNOSTICS A/S. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 1994Neil Goldsmith forlater ledelsenPNA DIAGNOSTICS A/SNeil Goldsmith forlater ledelsen for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 3 år. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 1994Ole Basbøll forlater ledelsenPNA DIAGNOSTICS A/SOle Basbøll forlater ledelsen for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 3 år. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 1993Trevor Rodney Jarman forlater styretPNA DIAGNOSTICS A/STrevor Rodney Jarman forlater styret for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 2 år. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 1992Bente Mayer forlater styretPNA DIAGNOSTICS A/SBente Mayer forlater styret for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 10 måneder. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 1992Frede Mørck forlater ledelsenPNA DIAGNOSTICS A/SFrede Mørck forlater ledelsen for PNA DIAGNOSTICS A/S etter en periode på 10 måneder. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 1992Nytt navn: PNA DIAGNOSTICS A/SDUF 1002 A/SDUF 1002 A/S skifter navn til PNA DIAGNOSTICS A/S. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 1992Flere forlater styretDUF 1002 A/S2 medlemmer forlater styret for DUF 1002 A/S. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1991StiftelseDUF 1002 A/SDUF 1002 A/S stiftes i bransjen forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Hans-Georg Batz er medlem af ledelsen.Se mere