27. desember 2001Hans Georg Kristoffersen forlater ledelsenHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApSHans Georg Kristoffersen forlater ledelsen for HANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApS etter en periode på 10 år.Se mere
9. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApSHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2000AdresseendringHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApSHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApS flytter til ny adresse i Nyborg. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApSHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApSHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 1998Hans Georg Kristoffersen forlater styretDURA-TRÆ TRÆBEHANDLING A/SHans Georg Kristoffersen forlater styret for DURA-TRÆ TRÆBEHANDLING A/S etter en periode på 16 år.Se mere
15. oktober 1998Preben Kjærgaard blir med i ledelsenDURA-TRÆ TRÆBEHANDLING A/SPreben Kjærgaard erstatter Hans Georg Kristoffersen i ledelsen for DURA-TRÆ TRÆBEHANDLING A/S etter en periode på 16 år.Se mere
10. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortDURA-TRÆ TRÆBEHANDLING A/SDURA-TRÆ TRÆBEHANDLING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApSHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 1997Nytt navn: DURA-TRÆ TRÆBEHANDLING A/SDANSK A-TRÆ, FYN A/SDANSK A-TRÆ, FYN A/S skifter navn til DURA-TRÆ TRÆBEHANDLING A/S. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortDANSK A-TRÆ, FYN A/SDANSK A-TRÆ, FYN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApSHANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 1996Peter Schrøder blir med i styretDANSK A-TRÆ, FYN A/SPeter Schrøder blir med i styret for DANSK A-TRÆ, FYN A/S. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 1996Frants Bror Moldrup forlater styretDANSK A-TRÆ, FYN A/SFrants Bror Moldrup forlater styret for DANSK A-TRÆ, FYN A/S etter en periode på 14 år. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 1994Thomas Scharling Christensen forlater styretDANSK A-TRÆ, FYN A/SThomas Scharling Christensen forlater styret for DANSK A-TRÆ, FYN A/S etter en periode på 12 år. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 1993Flere forlater styretDANSK A-TRÆ, FYN A/S2 medlemmer forlater styret for DANSK A-TRÆ, FYN A/S. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 1993Jens Niels Moldrup forlater ledelsenDANSK A-TRÆ, FYN A/SJens Niels Moldrup forlater ledelsen for DANSK A-TRÆ, FYN A/S etter en periode på 10 år. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 1993Nytt navn: HANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApSPBH NR. 22.039 ApSPBH NR. 22.039 ApS skifter navn til HANS KRISTOFFERSEN. NYBORG ApS. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 1993Preben Bang Henriksen forlater ledelsenPBH NR. 22.039 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for PBH NR. 22.039 ApS etter en periode på 11 måneder. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 1992StiftelsePBH NR. 22.039 ApSPBH NR. 22.039 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Hans Georg Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere