24. november 2000Björn Egervall blir med i styretGOLF HOTEL LÆSØ A/SBjörn Egervall erstatter Hans Gunnar Heljemod i styret for GOLF HOTEL LÆSØ A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. november 2000Lone Vistrup Palsgaard-Jensen blir med i ledelsenGOLF HOTEL LÆSØ A/SLone Vistrup Palsgaard-Jensen erstatter Hans Gunnar Heljemod i ledelsen for GOLF HOTEL LÆSØ A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
31. juli 2000Hans Gunnar Heljemod blir med i ledelsenGOLF HOTEL LÆSØ A/SHans Gunnar Heljemod erstatter Tage Roland By i ledelsen for GOLF HOTEL LÆSØ A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
19. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortGOLF HOTEL LÆSØ A/SGOLF HOTEL LÆSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Hans Gunnar Heljemod er medlem av styret.Se mere
22. november 1999Tage Roland By blir med i ledelsenGOLF HOTEL LÆSØ A/STage Roland By erstatter Åsa Ann Sofi Hiller i ledelsen for GOLF HOTEL LÆSØ A/S etter en periode på 2 år. Hans Gunnar Heljemod er medlem av styret.Se mere
8. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortGOLF HOTEL LÆSØ A/SGOLF HOTEL LÆSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Hans Gunnar Heljemod er medlem av styret.Se mere
14. januar 1999Hans Gunnar Heljemod blir med i styretGOLF HOTEL LÆSØ A/SHans Gunnar Heljemod erstatter Urban Werner i styret for GOLF HOTEL LÆSØ A/S etter en periode på 3 år.Se mere