Nikolaj Kirk Andersen erstatter Heinz Robert Browa i styret for LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING FALSTER A.M.B.A. etter en periode på 3 år. Hans-Heinrich Skowronek er fortsatt styremedlem.
LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING FALSTER A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hans-Heinrich Skowronek er medlem av styret.
LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING FALSTER A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hans-Heinrich Skowronek er medlem av styret.
Martin Gunner Pfeffer forlater styret for LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING FALSTER A.M.B.A. etter en periode på 7 år. Hans-Heinrich Skowronek er fortsatt styremedlem.
LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING FALSTER A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hans-Heinrich Skowronek er medlem av styret.
LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING FALSTER A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hans-Heinrich Skowronek er medlem av styret.