SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
Anette Smith Schou erstatter Peter Sørensen i styret for SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS etter en periode på 4 år. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. januar 2014 til 31. desember 2014. Hans-Henning Nielsen eier 100% av virksomheten.