18. juniOverskudd på DKK 161.278 KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGATKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2023Underskudd på DKK 5.277 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Hans Henri Rudolf Iuel er styreleder.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 130.062 KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGATKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
25. november 2022Hans Christian Eberhard Groth Teisen blir med i styretSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSHans Christian Eberhard Groth Teisen erstatter Anders Jørgen Nielsen i styret for SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS etter en periode på 4 år. Hans Henri Rudolf Iuel er fortsatt styreleder.Se mere
26. oktober 2022Underskudd på DKK 3,2 mio.SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2022Hans Henri Rudolf Iuel blir med i styretSKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.Hans Henri Rudolf Iuel blir med i styret for SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A..Se mere
27. september 2022Underskudd på DKK 6.628 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Hans Henri Rudolf Iuel er styreleder.Se mere
3. august 2022Overskudd på DKK 130.845 KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGATKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
23. februar 2022 · Vores-SoroNye virksomheder i Sorø i sidste måned, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Skovdyrkerforeningen Øerne A.M.B.A. tilhører branchen Serviceydelser til skovbrug og er ejet af Hans Christian Eberhard Groth Teisen, Jens Jørgen Madsen, Jesper Michael Popp, Hans Henri Rudolf Iuel, Anders Jørgen Nielsen og Erik Poul Ole Noël Willadsen. Les artikkel
8. oktober 2021Underskudd på DKK 6.180 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Hans Henri Rudolf Iuel er styreleder.Se mere
28. juli 2021Overskudd på DKK 143.066 KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGATKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
30. september 2020Underskudd på DKK 8.996 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Hans Henri Rudolf Iuel er styreleder.Se mere
9. september 2020Underskudd på DKK 25.797 KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGATKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
6. januar 2020Hans Jacob Jensen blir med i styretKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGATHans Jacob Jensen blir med i styret for KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT. Hans Henri Rudolf Iuel er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 2019Underskudd på DKK 130.589 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Hans Henri Rudolf Iuel er styreleder.Se mere
21. juni 2019Underskudd på DKK 630.803 KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGATKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
27. november 2018AdresseendringKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGATKØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT flytter til ny adresse i Kerteminde. Hans Henri Rudolf Iuel er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2018Jes Holten de Fine Lützhøft blir med i styretDE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A.Jes Holten de Fine Lützhøft erstatter Hans Henri Rudolf Iuel i styret for DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A. etter en periode på 2 år.Se mere
21. september 2018Underskudd på DKK 841.751 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Hans Henri Rudolf Iuel er styreleder.Se mere