19. juniOverskudd på DKK 914.018 FISCHER ADVOKATFIRMA ApSFISCHER ADVOKATFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Henrik Fischer er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniUnderskudd på DKK 60.081 Bio Energi Tønder Holding ApSBio Energi Tønder Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Henrik Fischer eier 50% av virksomheten.Se mere
4. juniUnderskudd på DKK 52.581 BIO ENERGI TØNDER ApSBIO ENERGI TØNDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Henrik Fischer eier 66,7% av virksomheten.Se mere
28. maiUnderskudd på DKK 13.538 BET Energy ApSBET Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Henrik Fischer er styreleder.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 12.500 BET Energy ApSBET Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Henrik Fischer er styreleder.Se mere
9. juni 2023Underskudd på DKK 18.784 Bio Energi Tønder Holding ApSBio Energi Tønder Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Henrik Fischer eier 50% av virksomheten.Se mere
9. juni 2023Underskudd på DKK 11.284 BIO ENERGI TØNDER ApSBIO ENERGI TØNDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Henrik Fischer eier 66,7% av virksomheten.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.FISCHER ADVOKATFIRMA ApSFISCHER ADVOKATFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Henrik Fischer er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.FISCHER ADVOKATFIRMA ApSFISCHER ADVOKATFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans Henrik Fischer er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2022Underskudd på DKK 334.957 BET Energy ApSBET Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans Henrik Fischer er styreleder.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 215.632 Bio Energi Tønder Holding ApSBio Energi Tønder Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans Henrik Fischer eier 50% av virksomheten.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 238.982 BIO ENERGI TØNDER ApSBIO ENERGI TØNDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans Henrik Fischer eier 66,7% av virksomheten.Se mere
1. mai 2022Endring i eierkretsenFISCHER ADVOKATFIRMA ApSHans Henrik Fischer er ikke lenger registrert som reell eier av FISCHER ADVOKATFIRMA ApS.Se mere
30. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabBET Energy ApSBET Energy IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til BET Energy ApS. Hans Henrik Fischer er styreleder.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 34.109 FISCHER ADVOKATFIRMA ApSFISCHER ADVOKATFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans Henrik Fischer er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 7.500 BET Energy IVSBET Energy IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans Henrik Fischer er styreleder.Se mere
14. juni 2021Underskudd på DKK 16.920 Bio Energi Tønder Holding ApSBio Energi Tønder Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans Henrik Fischer eier 50% av virksomheten.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 0 BIO ENERGI TØNDER ApSBIO ENERGI TØNDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans Henrik Fischer eier 66,7% av virksomheten.Se mere
18. september 2020Underskudd på DKK 1,2 mio.BET Energy IVSBET Energy IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 31. desember 2019. Hans Henrik Fischer er styreleder.Se mere
16. juli 2020Overskudd på DKK 0 BIO ENERGI TØNDER ApSBIO ENERGI TØNDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Henrik Fischer eier 66,7% av virksomheten.Se mere