DANSKE CIVIL- OG AKADEMIINGENIØRERS PENSIONSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hans Henrik Hagen er medlem av styret.
DANSKE CIVIL- OG AKADEMIINGENIØRERS PENSIONSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Hans Henrik Hagen er medlem av styret.
Camilla Rokkjær Kring erstatter Mogens Høgsted i styret for EJENDOMSSELSKABET DIP A/S etter en periode på 4 uker. Hans Henrik Hagen er fortsatt styremedlem.
DANSKE CIVIL- OG AKADEMIINGENIØRERS PENSIONSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hans Henrik Hagen er medlem av styret.
DANSKE CIVIL- OG AKADEMIINGENIØRERS PENSIONSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hans Henrik Hagen er medlem av styret.