6. juli 2023 · NordjyskeTusindvis af krydstogtturister går i land - og det tjener Hans Henrik rigtig godt påDet er bare blevet større og større med årene, siger Hans Henrik Holst. Les artikkel
1. februar 2010Hans Henrik Holst forlater styretTRÆLASTEN SKAGEN A/SHans Henrik Holst forlater styret for TRÆLASTEN SKAGEN A/S etter en periode på 99 år.Se mere
6. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
28. april 2009Erstatning i styretTRÆLASTEN SKAGEN A/S3 endringer i styret for TRÆLASTEN SKAGEN A/S. Hans Henrik Holst er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
26. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
27. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
2. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
26. april 2005Niels Højer Jørgensen blir ny styrelederTRÆLASTEN SKAGEN A/SNiels Højer Jørgensen erstatter Keld Dyrby som styreleder hos TRÆLASTEN SKAGEN A/S etter en periode på 6 år. Hans Henrik Holst er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
22. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
3. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
10. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
3. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
20. april 1999Keld Dyrby blir med i styretTRÆLASTEN SKAGEN A/SKeld Dyrby erstatter Jørgen Myrup Christensen i styret for TRÆLASTEN SKAGEN A/S etter en periode på 88 år. Hans Henrik Holst er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
28. april 1998Hans Henrik Holst Kjeldsen forlater styretTRÆLASTEN SKAGEN A/SHans Henrik Holst Kjeldsen forlater styret for TRÆLASTEN SKAGEN A/S etter en periode på 87 år. Hans Henrik Holst er fortsatt styremedlem.Se mere
23. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortTRÆLASTEN SKAGEN A/STRÆLASTEN SKAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere
17. april 1997Nytt navn: TRÆLASTEN SKAGEN A/SAKTIESELSKABET SKAGEN KUL- OG TRÆLASTFORRETNINGAKTIESELSKABET SKAGEN KUL- OG TRÆLASTFORRETNING skifter navn til TRÆLASTEN SKAGEN A/S. Hans Henrik Holst er medlem av styret.Se mere