23. aprilKenneth Davids forlater styretSkyPro Propulsion A/SKenneth Davids forlater styret for SkyPro Propulsion A/S etter en periode på 3 uker. Hans Herluf Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. aprilEndring i eierkretsenSkyPro Propulsion A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av SkyPro Propulsion A/S. Hans Herluf Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. marsStiftelseSkyPro Propulsion A/SSkyPro Propulsion A/S stiftes i bransjen fremstilling af våben og ammunition. Hans Herluf Pedersen er medlem av styret.Se mere
18. januarHans Herluf Pedersen forlater ledelsenHH Consulting Holding ApSHans Herluf Pedersen forlater ledelsen for HH Consulting Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
18. januarEndring i eierkretsenHH Consulting Holding ApSHans Herluf Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av HH Consulting Holding ApS.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 1.812 HH Consulting Holding ApSHH Consulting Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Herluf Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2022Underskudd på DKK 9.026 HH Consulting Holding ApSHH Consulting Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. februar 2021 til 31. desember 2021. Hans Herluf Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2021StiftelseHH Consulting Holding ApSHH Consulting Holding ApS stiftes i bransjen private vagt- og sikkerhedstjenester. Hans Herluf Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere