23. september 2023Underskudd på DKK 128.613 DALL SPINE ApSDALL SPINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Underskudd på DKK 80.970 DALLMEDICA ApSDALLMEDICA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Underskudd på DKK 10.103 DALL PRODUCTION ApSDALL PRODUCTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Overskudd på DKK 5,5 mio.DALMATIC TNV A/SDALMATIC TNV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Underskudd på DKK 23.519 DALLFIX ApSDALLFIX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Overskudd på DKK 4,7 mio.HVILESMINDE HOLDING ANPARTSSELSKABHVILESMINDE HOLDING ANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2022Underskudd på DKK 154.167 DALL SPINE ApSDALL SPINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Underskudd på DKK 74.255 DALLMEDICA ApSDALLMEDICA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Underskudd på DKK 8.447 DALL PRODUCTION ApSDALL PRODUCTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 5,0 mio.DALMATIC TNV A/SDALMATIC TNV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 4,1 mio.HVILESMINDE HOLDING ANPARTSSELSKABHVILESMINDE HOLDING ANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Underskudd på DKK 32.136 DALLFIX ApSDALLFIX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2022AdresseendringDALMATIC TNV A/SDALMATIC TNV A/S flytter til ny adresse i Lystrup. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 129.225 DALL SPINE ApSDALL SPINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 30.787 DALLFIX ApSDALLFIX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.DALMATIC TNV A/SDALMATIC TNV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 9.724 DALL PRODUCTION ApSDALL PRODUCTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 68.312 DALLMEDICA ApSDALLMEDICA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 734.299 HVILESMINDE HOLDING ANPARTSSELSKABHVILESMINDE HOLDING ANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Trine Dall blir med i styretDALMATIC TNV A/STrine Dall blir med i styret for DALMATIC TNV A/S. Hans Hilmar Dall er medlem af ledelsen.Se mere