1. septemberHans Holger Therp blir med i styretKLS PurePrint A/SHans Holger Therp blir med i styret for KLS PurePrint A/S.Se mere
1. septemberFlere forlater ledelsenKLS PurePrint A/S2 personer forlater ledelsen for KLS PurePrint A/S. Hans Holger Therp eier 7,05% av virksomheten.Se mere
1. septemberJanni Toft Nielsen blir adm. direktørKLS PurePrint A/SJanni Toft Nielsen blir adm. direktør i KLS PurePrint A/S. Hans Holger Therp eier 7,05% av virksomheten.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 4,4 mio.BORDING LINK A/SBORDING LINK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 9,10% av virksomheten.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 22.370 Fiftytwo Finance ApSFiftytwo Finance ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 8,80% av virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 10 mio.SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/SSELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 9,20% av virksomheten.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 1,3 mio.Ejby Industrivej 124 ApSEjby Industrivej 124 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 136.398 Fiftytwo Dynamics ApSFiftytwo Dynamics ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 3,63% av virksomheten.Se mere
30. juniErstatning i styretBORDING LINK A/S6 endringer i styret for BORDING LINK A/S. Hans Holger Therp eier 9,10% av virksomheten.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 13 mio.Fiftytwo A/SFiftytwo A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 9,10% av virksomheten.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 9,8 mio.Bording Danmark A/SBording Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 9,10% av virksomheten.Se mere
20. juniEndring i eierkretsenKLS PurePrint A/SHans Holger Therp øker sitt reelle eierskap av KLS PurePrint A/S.Se mere
11. juniEndring i eierkretsenKLS PurePrint A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av KLS PurePrint A/S. Hans Holger Therp eier fortsat 5,29% av virksomheten.Se mere
4. juniOverskudd på DKK 91.971 Nordlid ApSNordlid ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 6,20% av virksomheten.Se mere
4. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.Cognito Digital ApSCognito Digital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 3,28% av virksomheten.Se mere
29. maiUnderskudd på DKK 12 mio.F. E. BORDING A/SF. E. BORDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 8,80% av virksomheten.Se mere
29. maiTorsten Bjerre Rasmussen forlater styretF. E. BORDING A/STorsten Bjerre Rasmussen forlater styret for F. E. BORDING A/S etter en periode på 7 år. Hans Holger Therp eier 8,80% av virksomheten.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 11 mio.INTERKET A/SINTERKET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp er nestleder i styret.Se mere
28. maiUnderskudd på DKK 2,1 mio.KLS PurePrint A/SKLS PurePrint A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp eier 5,29% av virksomheten.Se mere
17. maiOverskudd på DKK 967.477 2TRACE A/S2TRACE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Holger Therp er styreleder.Se mere