30. juni 2021Endring i eierkretsenSøndergade 8 I/SHans Jensen Lund er ikke lenger registrert som reell eier av Søndergade 8 I/S.Se mere
1. juli 2009StiftelseSøndergade 8 I/SSøndergade 8 I/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Hans Jensen Lund eier 50% av virksomheten.Se mere
18. desember 2002Hans Jensen Lund forlater styretDANAPAK AMBAHans Jensen Lund forlater styret for DANAPAK AMBA etter en periode på 7 år.Se mere
12. august 2002Mikael Sternberg slutter som adm. direktørDANAPAK AMBAMikael Sternberg slutter som adm. direktør i DANAPAK AMBA. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere
28. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortDANAPAK AMBADANAPAK AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere
20. desember 2001Mikael Sternberg blir med i styretDANAPAK AMBAMikael Sternberg erstatter Poul Hviid i styret for DANAPAK AMBA etter en periode på 6 år. Hans Jensen Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2001Hans Jensen Lund forlater styretArla Foods AmbaHans Jensen Lund forlater styret for Arla Foods Amba etter en periode på 1 år.Se mere
22. mai 2001Hans Jensen Lund forlater styretMD FOODS AMBAHans Jensen Lund forlater styret for MD FOODS AMBA etter en periode på 31 år.Se mere
26. mars 2001Leif Tore Backstad blir med i styretArla Foods AmbaLeif Tore Backstad erstatter Gunilla Elisabeth Svensson i styret for Arla Foods Amba etter en periode på 11 måneder. Hans Jensen Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mars 2001Knud Erik Jensen blir med i styretDANAPAK AMBAKnud Erik Jensen blir med i styret for DANAPAK AMBA. Hans Jensen Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortDANAPAK AMBADANAPAK AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere
17. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortArla Foods AmbaArla Foods Amba offentliggjør regnskap for perioden 17. april 2000 til 1. oktober 2000. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere
29. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortMD FOODS AMBAMD FOODS AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere
21. desember 2000Jens Dalgaard Bjerrum blir med i styretDANAPAK AMBAJens Dalgaard Bjerrum erstatter Hans Burgaard Andersen i styret for DANAPAK AMBA etter en periode på 5 år. Hans Jensen Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
11. august 2000Hans Jensen Lund forlater styretARLA FOODS INTERNATIONAL A/SHans Jensen Lund forlater styret for ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. april 2000Ny bransje: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstofferMD FOODS AMBATidligere bransje: Mejerier samt ostefremstilling. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere
17. april 2000Nytt navn: ARLA FOODS INTERNATIONAL A/SMD FOODS INTERNATIONAL GROUP A/SMD FOODS INTERNATIONAL GROUP A/S skifter navn til ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere
17. april 2000StiftelseArla Foods AmbaArla Foods Amba stiftes i bransjen mejerier samt ostefremstilling. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere
11. april 2000Erstatning i styretMD FOODS AMBA3 endringer i styret for MD FOODS AMBA. Hans Jensen Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
11. april 2000Flere forlater ledelsenMD FOODS AMBA5 personer forlater ledelsen for MD FOODS AMBA. Hans Jensen Lund er medlem av styret.Se mere