SØREN DREYER & HANS JØRGEN LAUSTSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hans Jørgen Laustsen er medlem af ledelsen.
SØREN DREYER & HANS JØRGEN LAUSTSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Hans Jørgen Laustsen er medlem af ledelsen.