14. september 2010Lars Jørgen Pedersen blir med i styretB-D INVEST A/SLars Jørgen Pedersen erstatter Hans Jørgen Risager Kristensen i styret for B-D INVEST A/S etter en periode på 2 år.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortB-D INVEST A/SB-D INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hans Jørgen Risager Kristensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2009AdresseendringB-D INVEST A/SB-D INVEST A/S flytter fra Hadsten til Ulstrup. Hans Jørgen Risager Kristensen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2009Gert Kousted Hansen forlater styretB-D INVEST A/SGert Kousted Hansen forlater styret for B-D INVEST A/S etter en periode på 1 år. Hans Jørgen Risager Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortB-D INVEST A/SB-D INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. november 2007 til 31. desember 2008. Hans Jørgen Risager Kristensen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2008John Kristensen blir med i ledelsenB-D INVEST A/SJohn Kristensen erstatter Ryan Boddum Andersen i ledelsen for B-D INVEST A/S etter en periode på 1 år. Hans Jørgen Risager Kristensen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2008Hans Jørgen Risager Kristensen blir med i styretB-D INVEST A/SHans Jørgen Risager Kristensen blir med i styret for B-D INVEST A/S.Se mere