19. august 2009Hans Jørgen Schrøder Wind forlater ledelsenSVEND WIND FINANS ApSHans Jørgen Schrøder Wind forlater ledelsen for SVEND WIND FINANS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
12. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortSVEND WIND FINANS ApSSVEND WIND FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2009Hans Jørgen Schrøder Wind forlater styretSVEND WIND AUTOMOBILER A/SHans Jørgen Schrøder Wind forlater styret for SVEND WIND AUTOMOBILER A/S etter en periode på 19 år.Se mere
30. april 2009Per Feldtfos Tjørnild Vodder blir med i ledelsenSVEND WIND AUTOMOBILER A/SPer Feldtfos Tjørnild Vodder erstatter Hans Jørgen Schrøder Wind i ledelsen for SVEND WIND AUTOMOBILER A/S etter en periode på 19 år.Se mere
28. april 2009Endring i eierkretsenSVEND WIND AUTOMOBILER A/SPer Feldtfos Tjørnild Vodder registrert som reell eier av SVEND WIND AUTOMOBILER A/S. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortSVEND WIND AUTOMOBILER A/SSVEND WIND AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortSVEND WIND FINANS ApSSVEND WIND FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusserSVEND WIND FINANS ApSTidligere bransje: Detailhandel med biler. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusserSVEND WIND AUTOMOBILER A/STidligere bransje: Detailhandel med biler. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortSVEND WIND FINANS ApSSVEND WIND FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortSVEND WIND AUTOMOBILER A/SSVEND WIND AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortSVEND WIND FINANS ApSSVEND WIND FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. oktober 2004 til 31. desember 2005. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortSVEND WIND AUTOMOBILER A/SSVEND WIND AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortSVEND WIND AUTOMOBILER A/SSVEND WIND AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2004StiftelseSVEND WIND FINANS ApSSVEND WIND FINANS ApS stiftes i bransjen detailhandel med biler. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSVEND WIND AUTOMOBILER A/SSVEND WIND AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortSVEND WIND AUTOMOBILER A/SSVEND WIND AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2003Per Feldtfos Tjørnild Vodder blir med i styretSVEND WIND AUTOMOBILER A/SPer Feldtfos Tjørnild Vodder blir med i styret for SVEND WIND AUTOMOBILER A/S. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortSVEND WIND AUTOMOBILER A/SSVEND WIND AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortSVEND WIND AUTOMOBILER A/SSVEND WIND AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Hans Jørgen Schrøder Wind er medlem af ledelsen.Se mere