14. desember 2012Hans Jørn Dahl forlater styretA/S TJØRNEHØJ MØLLEHans Jørn Dahl forlater styret for A/S TJØRNEHØJ MØLLE etter en periode på 14 år.Se mere
18. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
26. april 2012Torben Harring forlater styretA/S TJØRNEHØJ MØLLETorben Harring forlater styret for A/S TJØRNEHØJ MØLLE etter en periode på 6 år. Hans Jørn Dahl er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
14. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
22. april 2008Poul Goul Jensen blir med i styretA/S TJØRNEHØJ MØLLEPoul Goul Jensen erstatter Arne Bech Poulsen i styret for A/S TJØRNEHØJ MØLLE etter en periode på 3 år. Hans Jørn Dahl er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstofferA/S TJØRNEHØJ MØLLETidligere bransje: Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
20. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
21. november 2006Jesper Møller Jensen blir med i ledelsenA/S TJØRNEHØJ MØLLEJesper Møller Jensen erstatter Aloys Otto Laue i ledelsen for A/S TJØRNEHØJ MØLLE etter en periode på 8 måneder. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2006Erstatning i styretA/S TJØRNEHØJ MØLLE4 endringer i styret for A/S TJØRNEHØJ MØLLE. Hans Jørn Dahl er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
31. mars 2006Aloys Otto Laue blir med i ledelsenA/S TJØRNEHØJ MØLLEAloys Otto Laue erstatter Arne Lykke Madsen i ledelsen for A/S TJØRNEHØJ MØLLE etter en periode på 8 år. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
24. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
10. mai 2005Erstatning i styretA/S TJØRNEHØJ MØLLE4 endringer i styret for A/S TJØRNEHØJ MØLLE. Hans Jørn Dahl er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
3. juni 2003Hans Jørn Dahl forlater styretDansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A.Hans Jørn Dahl forlater styret for Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S TJØRNEHØJ MØLLEA/S TJØRNEHØJ MØLLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere
6. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortDansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A.Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hans Jørn Dahl er medlem av styret.Se mere