19. desember 2013Hans Kristian Jensen forlater styretAPLICOR DENMARK A/SHans Kristian Jensen forlater styret for APLICOR DENMARK A/S etter en periode på 7 år.Se mere
24. mai 2013Underskudd på DKK 177.104 AESIRAS A/SAESIRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
1. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortAESIRAS A/SAESIRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
4. januar 2012AdresseendringAESIRAS A/SAESIRAS A/S flytter fra Glostrup til Vallensbæk. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
27. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortAESIRAS A/SAESIRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
8. mars 2010AdresseendringAESIRAS A/SAESIRAS A/S flytter fra Vallensbæk til Glostrup. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
19. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortAESIRAS A/SAESIRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
25. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortAESIRAS A/SAESIRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
30. september 2008Ken Thomas Boye blir med i styretAESIRAS A/SKen Thomas Boye erstatter Heidi Bischof Holdt i styret for AESIRAS A/S etter en periode på 2 år. Hans Kristian Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortAESIRAS A/SAESIRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. september 2006 til 31. desember 2007. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden udgivelse af softwareAESIRAS A/STidligere bransje: Udvikling af standardsoftware. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
1. oktober 2006Ny bransje: Udvikling af standardsoftwareAESIRAS A/STidligere bransje: Uoplyst. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere
19. september 2006StiftelseAESIRAS A/SAESIRAS A/S stiftes i bransjen uoplyst. Hans Kristian Jensen er styreleder.Se mere