7. september 2021Hans Kristian Kring Pagh forlater styretCromian A/SHans Kristian Kring Pagh forlater styret for Cromian A/S etter en periode på 3 år.Se mere
7. september 2021Hans Kristian Kring Pagh forlater ledelsenHans Pagh Holding IVSHans Kristian Kring Pagh forlater ledelsen for Hans Pagh Holding IVS etter en periode på 4 år.Se mere
7. september 2021Endring i eierkretsenCromian Holding ApSHans Kristian Kring Pagh er ikke lenger registrert som reell eier av Cromian Holding ApS.Se mere
7. september 2021Endring i eierkretsenCromian A/SHans Kristian Kring Pagh er ikke lenger registrert som reell eier av Cromian A/S.Se mere
7. september 2021Endring i eierkretsenHans Pagh Holding IVSHans Kristian Kring Pagh er ikke lenger registrert som reell eier av Hans Pagh Holding IVS.Se mere
28. april 2021Endring i eierkretsenAltum IVSHans Kristian Kring Pagh er ikke lenger registrert som reell eier av Altum IVS.Se mere
15. desember 2020Underskudd på DKK 8.056 Altum IVSAltum IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. mai 2020Underskudd på DKK 861.101 Cromian Holding ApSCromian Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. mai 2020Underskudd på DKK 834.293 Cromian A/SCromian A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. mai 2020Underskudd på DKK 1.614 Hans Pagh Holding IVSHans Pagh Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Kristian Kring Pagh er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2019Underskudd på DKK 2.523 Altum IVSAltum IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. mai 2019Overskudd på DKK 51.860 Cromian A/SCromian A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. mai 2019Underskudd på DKK 9.166 Hans Pagh Holding IVSHans Pagh Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans Kristian Kring Pagh er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2019Overskudd på DKK 46.838 Cromian Holding ApSCromian Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
5. februar 2019Ny status NORMALCromian Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. desember 2018Kristoffer Phillip Nielsen blir med i ledelsenCromian Holding ApSKristoffer Phillip Nielsen blir med i ledelsen for Cromian Holding ApS. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. november 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCromian Holding ApSTidligere status: Normal. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. oktober 2018Underskudd på DKK 24.839 Altum IVSAltum IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. september 2018AdresseendringCromian A/SCromian A/S flytter til ny adresse i København K. Hans Kristian Kring Pagh eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. juni 2018Hans Kristian Kring Pagh blir med i styretCromian A/SHans Kristian Kring Pagh blir med i styret for Cromian A/S.Se mere