2. januar 2019Hans Kristian Larsen forlater ledelsenHK JELS HOLDING ApSHans Kristian Larsen forlater ledelsen for HK JELS HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
2. januar 2019Endring i eierkretsenHK JELS HOLDING ApSHans Kristian Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av HK JELS HOLDING ApS.Se mere
6. desember 2018Overskudd på DKK 49.765 HK JELS HOLDING ApSHK JELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2017Underskudd på DKK 4.000 HK JELS HOLDING ApSHK JELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2016Underskudd på DKK 5.014 HK JELS HOLDING ApSHK JELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2015Underskudd på DKK 1.000 HK JELS HOLDING ApSHK JELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2014Underskudd på DKK 2.600 HK JELS HOLDING ApSHK JELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2014Hans Kristian Larsen forlater styretNGE 2014 MIDT A/SHans Kristian Larsen forlater styret for NGE 2014 MIDT A/S etter en periode på 7 år.Se mere
29. april 2014AdresseendringNGE 2014 MIDT A/SNGE 2014 MIDT A/S flytter fra Vejen til Odense NØ. Hans Kristian Larsen er medlem av styret.Se mere
24. april 2014Nytt navn: NGE 2014 MIDT A/SNATURGRUNDE A/SNATURGRUNDE A/S skifter navn til NGE 2014 MIDT A/S. Hans Kristian Larsen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2013Underskudd på DKK 1,2 mio.NATURGRUNDE A/SNATURGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2013Underskudd på DKK 86.217 HK JELS HOLDING ApSHK JELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2012Underskudd på DKK 799.375 NATURGRUNDE A/SNATURGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2012Underskudd på DKK 80.549 HK JELS HOLDING ApSHK JELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2012Erstatning i styretNATURGRUNDE A/S3 endringer i styret for NATURGRUNDE A/S. Hans Kristian Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. januar 2012Henning Gaarde Have blir med i ledelsenNATURGRUNDE A/SHenning Gaarde Have erstatter Hans Kristian Larsen i ledelsen for NATURGRUNDE A/S etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2012Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomNATURGRUNDE A/STidligere bransje: Uoplyst. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortHK JELS HOLDING ApSHK JELS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortNATURGRUNDE A/SNATURGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortNATURGRUNDE A/SNATURGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Hans Kristian Larsen er medlem af ledelsen.Se mere