27. juniOverskudd på DKK 42 mio.Rentokil Initial A/SRentokil Initial A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Lødrup er medlem av styret.Se mere
18. juniFabrice Louis Emile Quinquenel blir ny styrelederRentokil Initial A/SFabrice Louis Emile Quinquenel erstatter Alain Denis J Moffroid som styreleder hos Rentokil Initial A/S etter en periode på 1 år. Hans Lødrup er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 17 mio.Rentokil Initial A/SRentokil Initial A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Lødrup er medlem av styret.Se mere
21. mars 2023Alain Denis J Moffroid blir ny styrelederRentokil Initial A/SAlain Denis J Moffroid erstatter Emma Louise Mercer som styreleder hos Rentokil Initial A/S etter en periode på 9 måneder. Hans Lødrup er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 15 mio.Rentokil Initial A/SRentokil Initial A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans Lødrup er medlem av styret.Se mere
29. juni 2022Hans Lødrup blir med i styretRentokil Initial A/SHans Lødrup blir med i styret for Rentokil Initial A/S.Se mere
7. oktober 2019Hans Lødrup slutter som adm. direktørHL VII IVSHans Lødrup slutter som adm. direktør i HL VII IVS.Se mere
7. oktober 2019Endring i eierkretsenHL VII IVSHans Lødrup er ikke lenger registrert som reell eier av HL VII IVS.Se mere
24. april 2018StiftelseHL VII IVSHL VII IVS stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Hans Lødrup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2009Hans Lødrup forlater styretTHYSSENKRUPP ELEVATOR A/SHans Lødrup forlater styret for THYSSENKRUPP ELEVATOR A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
18. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortTHYSSENKRUPP ELEVATOR A/STHYSSENKRUPP ELEVATOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Hans Lødrup er medlem av styret.Se mere
3. februar 2009Hans Lødrup blir med i styretTHYSSENKRUPP ELEVATOR A/SHans Lødrup blir med i styret for THYSSENKRUPP ELEVATOR A/S.Se mere
3. februar 2009Hans Lødrup forlater styretFH ELEVATOR A/SHans Lødrup forlater styret for FH ELEVATOR A/S etter en periode på 2 måneder.Se mere
17. desember 2008Hans Lødrup blir med i styretFH ELEVATOR A/SHans Lødrup erstatter Brian Berthou i styret for FH ELEVATOR A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere