19. januar 1999Hans Mikael Drott forlater styretFREDGAARD RADIO A/SHans Mikael Drott forlater styret for FREDGAARD RADIO A/S etter en periode på 38 år.Se mere
6. april 1998Jens Dalsgaard Løgstrup blir med i ledelsenFREDGAARD RADIO A/SJens Dalsgaard Løgstrup blir med i ledelsen for FREDGAARD RADIO A/S. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere
12. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortFREDGAARD RADIO A/SFREDGAARD RADIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere
20. januar 1998Morten Kjær blir med i styretFREDGAARD RADIO A/SMorten Kjær erstatter Peter Kjær i styret for FREDGAARD RADIO A/S etter en periode på 2 år. Hans Mikael Drott er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 1998Ole Kjærgaard forlater ledelsenFREDGAARD RADIO A/SOle Kjærgaard forlater ledelsen for FREDGAARD RADIO A/S etter en periode på 1 år. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere
6. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortFREDGAARD RADIO A/SFREDGAARD RADIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere
20. august 1996Ole Kjærgaard blir med i ledelsenFREDGAARD RADIO A/SOle Kjærgaard erstatter Uffe Østergård i ledelsen for FREDGAARD RADIO A/S etter en periode på 36 år. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere
23. februar 1996Regnskap for 1995 offentligjortFREDGAARD RADIO A/SFREDGAARD RADIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere
24. januar 1996Peter Kjær blir med i styretFREDGAARD RADIO A/SPeter Kjær blir med i styret for FREDGAARD RADIO A/S. Hans Mikael Drott er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mars 1995Nytt navn: FREDGAARD RADIO A/SDANAKTIV AKTIESELSKABDANAKTIV AKTIESELSKAB skifter navn til FREDGAARD RADIO A/S. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere
15. mars 1995Flere forlater styretDANAKTIV AKTIESELSKAB2 medlemmer forlater styret for DANAKTIV AKTIESELSKAB. Hans Mikael Drott er fortsatt styremedlem.Se mere
26. januar 1995Paul Ove Marek Kjær forlater ledelsenDANAKTIV AKTIESELSKABPaul Ove Marek Kjær forlater ledelsen for DANAKTIV AKTIESELSKAB etter en periode på 34 år. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere
3. mars 1994Carl Aage Tjur forlater styretDANAKTIV AKTIESELSKABCarl Aage Tjur forlater styret for DANAKTIV AKTIESELSKAB etter en periode på 33 år. Hans Mikael Drott er fortsatt styremedlem.Se mere
15. november 1960StiftelseDANAKTIV AKTIESELSKABDANAKTIV AKTIESELSKAB stiftes i bransjen radio- og tv-forretninger. Hans Mikael Drott er medlem av styret.Se mere