30. juli 2009Anette Christina Sørensen blir ny styrelederBORNØ ApSAnette Christina Sørensen erstatter Hans Ole Thorsen Drejer som styreleder hos BORNØ ApS etter en periode på 19 år.Se mere
28. juli 2009Endring i eierkretsenBORNØ ApSWalther Holm Thorsen registrert som reell eier av BORNØ ApS. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
16. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
19. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: HavfiskeriBORNØ ApSTidligere bransje: Fiskeri. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
23. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
9. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
7. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
5. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
22. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
23. juli 2002Hans Ole Thorsen Drejer forlater styretMETRI HOLDING DK ApSHans Ole Thorsen Drejer forlater styret for METRI HOLDING DK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
10. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMETRI HOLDING DK ApSMETRI HOLDING DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hans Ole Thorsen Drejer er medlem av styret.Se mere
11. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortMETRI HOLDING DK ApSMETRI HOLDING DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Hans Ole Thorsen Drejer er medlem av styret.Se mere
9. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
5. januar 2001AdresseendringMETRI HOLDING DK ApSMETRI HOLDING DK ApS flytter til ny adresse i Allinge. Hans Ole Thorsen Drejer er medlem av styret.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortMETRI HOLDING DK ApSMETRI HOLDING DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Hans Ole Thorsen Drejer er medlem av styret.Se mere
25. februar 2000Regnskap for 1999 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere
30. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortMETRI HOLDING DK ApSMETRI HOLDING DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Hans Ole Thorsen Drejer er medlem av styret.Se mere
25. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortBORNØ ApSBORNØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Hans Ole Thorsen Drejer er styreleder.Se mere