Obton Solenergi Matrose Komplementaranpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans-Otto Wildfang er medlem af ledelsen.
Obton Solenergi Matrose Komplementaranpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans-Otto Wildfang er medlem af ledelsen.
Obton Solenergi Matrose Komplementaranpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans-Otto Wildfang er medlem af ledelsen.
Hans-Otto Wildfang erstatter Hans Peter Rørbæk Vestergaard i ledelsen for Obton Solenergi Matrose Komplementaranpartsselskab etter en periode på 2 måneder.