18. desember 2008Hans Ove Jensen forlater ledelsenUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSHans Ove Jensen forlater ledelsen for UDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS etter en periode på 23 år.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 31. desember 2007. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2007AdresseendringUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS flytter fra Sindal til Frederikshavn. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2004Hans Ove Jensen forlater ledelsenHH AF 2002 ApSHans Ove Jensen forlater ledelsen for HH AF 2002 ApS etter en periode på 8 år.Se mere
20. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2002Hans Ove Jensen forlater styretHEIMO TOTALBYG ApSHans Ove Jensen forlater styret for HEIMO TOTALBYG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
8. mars 2002Ny status UNDER KONKURSHH AF 2002 ApSTidligere status: Normal. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2002Nytt navn: HH AF 2002 ApSHEIMO HUSE ApSHEIMO HUSE ApS skifter navn til HH AF 2002 ApS. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortHEIMO HUSE ApSHEIMO HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2000Regnskap for 1999 offentligjortHEIMO HUSE ApSHEIMO HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApSUDLEJNINGSSELSKABET AF 1/3 1996 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortHEIMO HUSE ApSHEIMO HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Hans Ove Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 1999Ny status UNDER KONKURSHEIMO TOTALBYG ApSTidligere status: Normal. Hans Ove Jensen er styreleder.Se mere