25. mai 1998Hans Peter Bech forlater styretVESTBANEN A/SHans Peter Bech forlater styret for VESTBANEN A/S etter en periode på 43 år.Se mere
23. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortVESTBANEN A/SVESTBANEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Hans Peter Bech er medlem av styret.Se mere
1. november 1996Regnskap for 1995 offentligjortVESTBANEN A/SVESTBANEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Hans Peter Bech er medlem av styret.Se mere
28. mai 1996Ejvind Larsen blir ny styrelederVESTBANEN A/SEjvind Larsen erstatter Christen Sørensen Nielsen som styreleder hos VESTBANEN A/S etter en periode på 41 år. Hans Peter Bech er fortsatt styremedlem.Se mere
14. oktober 1994Flere forlater styretVESTBANEN A/S5 medlemmer forlater styret for VESTBANEN A/S. Hans Peter Bech er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juni 1990Flere forlater styretVESTBANEN A/S3 medlemmer forlater styret for VESTBANEN A/S. Hans Peter Bech er fortsatt styremedlem.Se mere
30. august 1955StiftelseVESTBANEN A/SVESTBANEN A/S stiftes i bransjen jernbaner. Hans Peter Bech er medlem av styret.Se mere