25. mai 2021 · Mester TidendeSe de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelseMikael Pontoppidan er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Link Arkitektur A/S i stedet for Hans Peter Faber Mølholm (kilde: Les artikkel
21. mai 2021 · Dagbladet LicitationenÆndringer i direktioner og bestyrelserLink Arkitektur A/S Mikael Pontoppidan er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Link Arkitektur A/S i stedet for Hans Peter Faber Mølholm (kilde: Les artikkel
30. april 2021Mikael Adrian Pontoppidan blir med i styretLINK arkitektur A/SMikael Adrian Pontoppidan erstatter Hans Peter Faber Mølholm i styret for LINK arkitektur A/S etter en periode på 3 år.Se mere
7. juli 2020Underskudd på DKK 1,4 mio.LINK arkitektur A/SLINK arkitektur A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Peter Faber Mølholm er medlem av styret.Se mere
2. september 2019Martha Bergh Lunde blir med i styretLINK arkitektur A/SMartha Bergh Lunde blir med i styret for LINK arkitektur A/S. Hans Peter Faber Mølholm er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2019Leif Øie forlater styretLINK arkitektur A/SLeif Øie forlater styret for LINK arkitektur A/S etter en periode på 3 år. Hans Peter Faber Mølholm er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 2019Underskudd på DKK 4,6 mio.LINK arkitektur A/SLINK arkitektur A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans Peter Faber Mølholm er medlem av styret.Se mere
21. juni 2018 · Mester TidendeNyt om navne i byggerietLink Arkitektur Medarbejderne hos Link Arkitektur A/S har valgt Hans Peter Mølholm og Esben Trier Nielsen ind i selskabets bestyrelse (kilde: Les artikkel
20. juni 2018 · Dagbladet LicitationenNyt om navneLink Arkitektur Medarbejderne hos Link Arkitektur A/S har valgt Hans Peter Mølholm og Esben Trier Nielsen ind i selskabets bestyrelse (kilde: Les artikkel
11. juni 2018 · i dagBestyrelses- og lederrokaderLink Arkitektur A/S Medarbejderne hos Link Arkitektur A/S har valgt Hans Peter Mølholm og Esben Trier Nielsen ind i selskabets bestyrelse (kilde: Les artikkel
8. juni 2018 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topLink Arkitektur A/S Medarbejderne hos Link Arkitektur A/S har valgt Hans Peter Mølholm og Esben Trier Nielsen ind i selskabets bestyrelse (kilde: Les artikkel
30. mai 2018Overskudd på DKK 885.001 LINK arkitektur A/SLINK arkitektur A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 31. desember 2017. Hans Peter Faber Mølholm er medlem av styret.Se mere
25. mai 2018Hans Peter Faber Mølholm blir med i styretLINK arkitektur A/SHans Peter Faber Mølholm blir med i styret for LINK arkitektur A/S.Se mere
24. mai 2017 · i dagBliv frontfigur på Nordens største prestigeprojekter – start med Riget!· Inden for de første par måneder overtager du mere og mere ansvar på projektet fra Hans Peter Mølholm, administrativ projektchef, som også er din sparringspartner i indkøringsforløbet. Les artikkel