22. august 2002Hans Peter Rasmussen forlater ledelsenVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSHans Peter Rasmussen forlater ledelsen for VISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS etter en periode på 19 år.Se mere
20. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Hans Peter Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Hans Peter Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Hans Peter Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Hans Peter Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Hans Peter Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Hans Peter Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1996AdresseendringVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS flytter til ny adresse i Vissenbjerg. Hans Peter Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 1990Hans Peter Rasmussen forlater styretK. T. ENTREPRISE VISSENBJERG ApSHans Peter Rasmussen forlater styret for K. T. ENTREPRISE VISSENBJERG ApS etter en periode på 6 år.Se mere
25. oktober 1988Ny status UNDER KONKURSK. T. ENTREPRISE VISSENBJERG ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Hans Peter Rasmussen er medlem av styret.Se mere
20. april 1988Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGK. T. ENTREPRISE VISSENBJERG ApSTidligere status: Normal. Hans Peter Rasmussen er medlem av styret.Se mere
25. september 1984StiftelseK. T. ENTREPRISE VISSENBJERG ApSK. T. ENTREPRISE VISSENBJERG ApS stiftes i 1984. Hans Peter Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. februar 1984StiftelseVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApSVISSENBJERG BYGGETEKNIK ApS stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Hans Peter Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere