3. juliOverskudd på DKK 3,2 mio.SAVIK ApSSAVIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.SAVIK ApSSAVIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Tønnes Otto Kaleraq Berthelsen forlater styretSAVIK ApSTønnes Otto Kaleraq Berthelsen forlater styret for SAVIK ApS etter en periode på 11 måneder. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 7,3 mio.SAVIK ApSSAVIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
27. mai 2022Tønnes Otto Kaleraq Berthelsen blir med i styretSAVIK ApSTønnes Otto Kaleraq Berthelsen erstatter Ole Petersen i styret for SAVIK ApS etter en periode på 8 år. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 5,8 mio.SAVIK ApSSAVIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
15. juni 2020Overskudd på DKK 3,1 mio.SAVIK ApSSAVIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
20. mai 2019Regnskap for 2018 offentligjortSAVIK ApSSAVIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
30. april 2018Regnskap for 2017 offentligjortSAVIK ApSSAVIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
15. august 2014Ole Petersen blir med i styretSAVIK ApSOle Petersen blir med i styret for SAVIK ApS. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
4. juni 2014Klaus Trolle Nedergaard forlater styretSAVIK ApSKlaus Trolle Nedergaard forlater styret for SAVIK ApS etter en periode på 3 år. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
7. april 2011Edvard Lars Anthon Magnussen blir med i styretSAVIK ApSEdvard Lars Anthon Magnussen erstatter Knud Kalerak Hans Heilmann i styret for SAVIK ApS etter en periode på 8 år. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
11. februar 2011Klaus Trolle Nedergaard blir med i styretSAVIK ApSKlaus Trolle Nedergaard blir med i styret for SAVIK ApS. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
30. november 2010Paviaraq Mossin Heilmann forlater styretSAVIK ApSPaviaraq Mossin Heilmann forlater styret for SAVIK ApS etter en periode på 4 år. Hans Peter Sandgreen eier 5,02% av virksomheten.Se mere
10. september 2008Endring i eierkretsenSAVIK ApSEdvard Lars Anthon Magnussen registrert som reell eier av SAVIK ApS. Hans Peter Sandgreen eier fortsat 5,02% av virksomheten.Se mere
24. juni 2008Endring i eierkretsenSAVIK ApSKnud Søren Dalager Magnussen registrert som reell eier av SAVIK ApS. Hans Peter Sandgreen eier fortsat 5,02% av virksomheten.Se mere
14. april 2008Endring i eierkretsenSAVIK ApSHans Peter Sandgreen registrert som reell eier av SAVIK ApS.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: HavfiskeriSAVIK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Hans Peter Sandgreen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2007Hans Peter Sandgreen forlater styretSANDGREEN ApSHans Peter Sandgreen forlater styret for SANDGREEN ApS etter en periode på 1 år.Se mere
16. oktober 2007Hans Peter Sandgreen forlater ledelsenSANDGREEN ApSHans Peter Sandgreen forlater ledelsen for SANDGREEN ApS etter en periode på 1 år.Se mere