2. mai 2006Lotte Loklindt Nielsen blir med i ledelsenRM FINANS ApSLotte Loklindt Nielsen erstatter Hans Viktor Alf Mikkelsen i ledelsen for RM FINANS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
16. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortRM FINANS ApSRM FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortRM FINANS ApSRM FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortRM FINANS ApSRM FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortRM FINANS ApSRM FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortRM FINANS ApSRM FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortRM FINANS ApSRM FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2000Flere forlater styretRM FINANS ApS3 medlemmer forlater styret for RM FINANS ApS. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2000Hans Viktor Alf Mikkelsen blir med i ledelsenRM FINANS ApSHans Viktor Alf Mikkelsen erstatter Anni Dressø i ledelsen for RM FINANS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. desember 2000AdresseendringRM FINANS ApSRM FINANS ApS flytter fra Varde til Ebeltoft. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2000Ny selskapsform AnpartsselskabRM FINANS ApSRM FINANS A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til RM FINANS ApS. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 1996Hans Viktor Alf Mikkelsen forlater styretINTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/SHans Viktor Alf Mikkelsen forlater styret for INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 1996Nye navn i styretINTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S3 nye medlemmer blir med i styret for INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S. Hans Viktor Alf Mikkelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 1996Inge Loklindt Bundgaard blir med i ledelsenINTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/SInge Loklindt Bundgaard blir med i ledelsen for INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
19. desember 1994Flere forlater styretINTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S2 medlemmer forlater styret for INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S. Hans Viktor Alf Mikkelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. desember 1994Carsten Rønne Mikkelsen forlater ledelsenINTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/SCarsten Rønne Mikkelsen forlater ledelsen for INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S etter en periode på 4 år. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
18. august 1994Endring i eierkretsenINTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S2 nye personer registrert som reelle eier av INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
4. november 1993Nytt navn: INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/SA/S PSE 38 NR. 1313A/S PSE 38 NR. 1313 skifter navn til INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
3. november 1993Flere forlater styretA/S PSE 38 NR. 13133 medlemmer forlater styret for A/S PSE 38 NR. 1313. Hans Viktor Alf Mikkelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. november 1993Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 38 NR. 1313Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 38 NR. 1313 etter en periode på 2 år. Hans Viktor Alf Mikkelsen er medlem av styret.Se mere