10. april 2003Hans Vreugdenhil forlater styretPACTON SCANDINAVIA A/SHans Vreugdenhil forlater styret for PACTON SCANDINAVIA A/S etter en periode på 13 år.Se mere
13. juni 2002Ny bransje: Engroshandel med biler mv.PACTON SCANDINAVIA A/STidligere bransje: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. Hans Vreugdenhil er medlem av styret.Se mere
27. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortPACTON SCANDINAVIA A/SPACTON SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hans Vreugdenhil er medlem av styret.Se mere
14. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortPACTON SCANDINAVIA A/SPACTON SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Hans Vreugdenhil er medlem av styret.Se mere
12. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortPACTON SCANDINAVIA A/SPACTON SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Hans Vreugdenhil er medlem av styret.Se mere
31. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortPACTON SCANDINAVIA A/SPACTON SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Hans Vreugdenhil er medlem av styret.Se mere
12. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortPACTON SCANDINAVIA A/SPACTON SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Hans Vreugdenhil er medlem av styret.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortPACTON SCANDINAVIA A/SPACTON SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Hans Vreugdenhil er medlem av styret.Se mere
26. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortPACTON SCANDINAVIA A/SPACTON SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Hans Vreugdenhil er medlem av styret.Se mere
27. januar 1993Jan Hendrik Ezendam forlater styretPACTON SCANDINAVIA A/SJan Hendrik Ezendam forlater styret for PACTON SCANDINAVIA A/S etter en periode på 3 år. Hans Vreugdenhil er fortsatt styremedlem.Se mere
27. januar 1993Hans Vreugdenhil forlater ledelsenPACTON SCANDINAVIA A/SHans Vreugdenhil forlater ledelsen for PACTON SCANDINAVIA A/S etter en periode på 3 år.Se mere
21. november 1990Ivan Chrost forlater styretPACTON SCANDINAVIA A/SIvan Chrost forlater styret for PACTON SCANDINAVIA A/S etter en periode på 11 måneder. Hans Vreugdenhil er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 1990Ivan Chrost forlater ledelsenPACTON SCANDINAVIA A/SIvan Chrost forlater ledelsen for PACTON SCANDINAVIA A/S etter en periode på 11 måneder. Hans Vreugdenhil er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1990Nytt navn: PACTON SCANDINAVIA A/SVICH 1909 A/SVICH 1909 A/S skifter navn til PACTON SCANDINAVIA A/S. Hans Vreugdenhil er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 1990Ole Bjørn Christensen forlater styretVICH 1909 A/SOle Bjørn Christensen forlater styret for VICH 1909 A/S etter en periode på 8 måneder. Hans Vreugdenhil er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 1990Flere forlater styretVICH 1909 A/S3 medlemmer forlater styret for VICH 1909 A/S. Hans Vreugdenhil er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 1990Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1909 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1909 A/S etter en periode på 6 måneder. Hans Vreugdenhil er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1990StiftelseVICH 1909 A/SVICH 1909 A/S stiftes i bransjen engros- og detailhandel med campingvogne mv. Hans Vreugdenhil er medlem af ledelsen.Se mere