Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen har været i direktionen for SKIBSTØMRER ApS siden 2017 og er desuden direktør i ANGUNNGUAQ A/S og Sisimiut Fish A/S.
Sisimiut Fish A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen er medlem af ledelsen.
Ny bransje: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
Sisimiut Fish A/S
Tidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen er medlem af ledelsen.
Sisimiut Fish A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen eier 31% av virksomheten.
Sisimiut Fish A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen eier 31% av virksomheten.
Sisimiut Fish A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen eier 31% av virksomheten.
ISFELL SISIMIUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen er adm. direktør i virksomheten.