14. maiOverskudd på DKK 21.881 HARDEEP ApSHARDEEP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilOverskudd på DKK 284.421 BASH 2015 ApSBASH 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
18. mai 2023Overskudd på DKK 62.412 HARDEEP ApSHARDEEP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 688.196 BASH 2015 ApSBASH 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 5.684 HARDEEP ApSHARDEEP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022Overskudd på DKK 202.318 BASH 2015 ApSBASH 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
21. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabHARDEEP ApSHARDEEP IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til HARDEEP ApS. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2021Underskudd på DKK 33.003 HARDEEP IVSHARDEEP IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2021Underskudd på DKK 252.259 BASH 2015 ApSBASH 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
21. juli 2020Overskudd på DKK 62.772 BASH 2015 ApSBASH 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
9. juli 2020Underskudd på DKK 12.270 HARDEEP IVSHARDEEP IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2020Hardeep Singh Rehal blir med i styretBASH 2015 ApSHardeep Singh Rehal blir med i styret for BASH 2015 ApS.Se mere
26. juni 2019Overskudd på DKK 86.960 HARDEEP IVSHARDEEP IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 927.100 BASH 2015 ApSBASH 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
11. juli 2018Overskudd på DKK 80.334 HARDEEP IVSHARDEEP IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2018Overskudd på DKK 862.089 BASH 2015 ApSBASH 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
25. august 2017AdresseendringBASH 2015 ApSBASH 2015 ApS flytter til ny adresse i København K. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
16. august 2017Overskudd på DKK 0 HARDEEP IVSHARDEEP IVS offentliggjør regnskap for perioden 26. august 2015 til 31. desember 2016. Hardeep Singh Rehal er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2017Underskudd på DKK 589.746 BASH 2015 ApSBASH 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2015 til 31. desember 2016. Hardeep Singh Rehal eier 10% av virksomheten.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenBASH 2015 ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av BASH 2015 ApS. Hardeep Singh Rehal eier fortsat 10% av virksomheten.Se mere