17. oktober 2023Overskudd på DKK 135.712 H. Olesen Holding ApSH. Olesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023Overskudd på DKK 336.136 Engelbrecht Biler ApSEngelbrecht Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023Overskudd på DKK 6.239 Engelbrecht Ejendomme ApSEngelbrecht Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Jesper Engelbrecht blir adm. direktørVillys Auto 2 ApSJesper Engelbrecht blir adm. direktør i Villys Auto 2 ApS. Hardy Hartvig Engelbrecht eier 40% av virksomheten.Se mere
1. september 2023Ny status NORMALVillys Auto 2 ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Hardy Hartvig Engelbrecht eier 40% av virksomheten.Se mere
17. august 2023StiftelseVillys Auto 2 ApSVillys Auto 2 ApS stiftes i bransjen autoreparationsværksteder mv. Hardy Hartvig Engelbrecht eier 40% av virksomheten.Se mere
14. desember 2022Underskudd på DKK 51.000 Engelbrecht Ejendomme ApSEngelbrecht Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2022Overskudd på DKK 52.864 H. Olesen Holding ApSH. Olesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2022Overskudd på DKK 196.172 Engelbrecht Biler ApSEngelbrecht Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 303.240 H. Olesen Holding ApSH. Olesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2021Underskudd på DKK 63.880 Engelbrecht Ejendomme ApSEngelbrecht Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 332.869 Engelbrecht Biler ApSEngelbrecht Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2021Hardy Hartvig Engelbrecht forlater ledelsenH.C Udlejning ApSHardy Hartvig Engelbrecht forlater ledelsen for H.C Udlejning ApS etter en periode på 2 år.Se mere
25. august 2021Endring i eierkretsenH.C Udlejning ApSHardy Hartvig Engelbrecht er ikke lenger registrert som reell eier av H.C Udlejning ApS.Se mere
12. januar 2021Overskudd på DKK 68.307 Engelbrecht Ejendomme ApSEngelbrecht Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2021Underskudd på DKK 270.475 Engelbrecht Biler ApSEngelbrecht Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2021Underskudd på DKK 176.238 H. Olesen Holding ApSH. Olesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2020Endring i eierkretsenEngelbrecht Biler ApSHardy Hartvig Engelbrecht reduserer sitt reelle eierskap av Engelbrecht Biler ApS.Se mere
1. oktober 2020Endring i eierkretsenEngelbrecht Ejendomme ApSHardy Hartvig Engelbrecht reduserer sitt reelle eierskap av Engelbrecht Ejendomme ApS.Se mere
16. september 2020Underskudd på DKK 23.363 H.C Udlejning ApSH.C Udlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. juni 2019 til 31. desember 2019. Hardy Hartvig Engelbrecht er medlem af ledelsen.Se mere