29. juniOverskudd på DKK 272.794 RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
19. juni 2023Underskudd på DKK 283.149 RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 3,4 mio.RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
9. september 2021Hariet Ragn forlater styretDAN SPEDITION A/SHariet Ragn forlater styret for DAN SPEDITION A/S etter en periode på 9 år.Se mere
8. september 2021Endring i eierkretsenDAN SPEDITION A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av DAN SPEDITION A/S. Hariet Ragn er medlem av styret.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 620.892 RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
26. mai 2021Overskudd på DKK 487.605 DAN SPEDITION A/SDAN SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hariet Ragn er medlem av styret.Se mere
21. november 2020AdresseendringRAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S flytter fra Kruså til Gråsten. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 895.678 RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
26. juni 2020Overskudd på DKK 938.904 DAN SPEDITION A/SDAN SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hariet Ragn er medlem av styret.Se mere
27. mai 2019Overskudd på DKK 550.557 RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
6. mai 2019Overskudd på DKK 572.176 DAN SPEDITION A/SDAN SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hariet Ragn er medlem av styret.Se mere
1. juni 2018Overskudd på DKK 377.223 RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 338.251 DAN SPEDITION A/SDAN SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hariet Ragn er medlem av styret.Se mere
6. juni 2017Overskudd på DKK 190.892 DAN SPEDITION A/SDAN SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hariet Ragn er medlem av styret.Se mere
6. juni 2017Underskudd på DKK 426.063 RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
1. mars 2017Ny bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhedRAGN SOLUTIONS A/STidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
31. mai 2016Overskudd på DKK 217.686 RAGN SOLUTIONS A/SRAGN SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hariet Ragn er styreleder.Se mere
31. mai 2016Overskudd på DKK 42.025 DAN SPEDITION A/SDAN SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hariet Ragn er medlem av styret.Se mere
1. desember 2015Endring i eierkretsenDAN SPEDITION A/S2 nye personer registrert som reelle eier av DAN SPEDITION A/S. Hariet Ragn er medlem av styret.Se mere