27. desember 1996Harry Sørensen forlater styretPADBORG FORMULARTRYK A/SHarry Sørensen forlater styret for PADBORG FORMULARTRYK A/S etter en periode på 8 år.Se mere
27. desember 1996Harry Sørensen forlater ledelsenPADBORG FORMULARTRYK A/SHarry Sørensen forlater ledelsen for PADBORG FORMULARTRYK A/S etter en periode på 8 år.Se mere
11. oktober 1996Ernst Heinrich Benkjer forlater styretPADBORG FORMULARTRYK A/SErnst Heinrich Benkjer forlater styret for PADBORG FORMULARTRYK A/S etter en periode på 8 år. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 1996Harry Sørensen forlater styretPADBORG FORMULAR INVEST ApSHarry Sørensen forlater styret for PADBORG FORMULAR INVEST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
28. mars 1996Harry Sørensen forlater ledelsenPADBORG FORMULAR INVEST ApSHarry Sørensen forlater ledelsen for PADBORG FORMULAR INVEST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
21. april 1989Nytt navn: PADBORG FORMULAR INVEST ApSApS KBIL 9 NR. 1834ApS KBIL 9 NR. 1834 skifter navn til PADBORG FORMULAR INVEST ApS. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR. 1834Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 1834 etter en periode på 6 måneder. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 1989Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 1834Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 1834 etter en periode på 6 måneder. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 1989Harry Sørensen forlater styretPADBORG FORMULARTRYK A/SHarry Sørensen forlater styret for PADBORG FORMULARTRYK A/S etter en periode på 7 år.Se mere
12. april 1989Harry Sørensen forlater ledelsenPADBORG FORMULARTRYK A/SHarry Sørensen forlater ledelsen for PADBORG FORMULARTRYK A/S etter en periode på 7 år.Se mere
11. april 1989Nytt navn: PADBORG FORMULARTRYK A/SA/S PSE NR. 2801A/S PSE NR. 2801 skifter navn til PADBORG FORMULARTRYK A/S. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 1989Flere forlater styretA/S PSE NR. 28013 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 2801. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 2801Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 2801 etter en periode på 7 måneder. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1988StiftelseApS KBIL 9 NR. 1834ApS KBIL 9 NR. 1834 stiftes i 1988. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1988StiftelseA/S PSE NR. 2801A/S PSE NR. 2801 stiftes i bransjen bogtrykkerier og offsettrykkerier. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 1987Nytt navn: PADBORG FORMULARTRYK A/SPADBORG FORMULARTRYK, H.L. CLEMENT A/SPADBORG FORMULARTRYK, H.L. CLEMENT A/S skifter navn til PADBORG FORMULARTRYK A/S. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 1982StiftelsePADBORG FORMULARTRYK, H.L. CLEMENT A/SPADBORG FORMULARTRYK, H.L. CLEMENT A/S stiftes i bransjen bogtrykkerier og offsettrykkerier. Harry Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere